Auskünfte zu Rolf Meier
Einträge zum Namen Rolf Meier
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Meier
Publikationsnummer: 6470502, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Binda Metallbau AG, in Stallikon, CH-020.3.006.950-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.1996, S. 875).
Statutenänderung:
14.11.2011.
Sitz neu:
Hausen am Albis.
Domizil neu:
Tüfenbach 10b, 8915 Hausen am Albis. Gemäss Erklärung vom 14.11.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Effida Treuhand und Revisionen, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rolf, von Obfelden, in Hausen am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Binda, Paul, von Zürich, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stallikon];
Steinmann, Hans, von Hausen am Albis, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Meibo GmbH, Sitz C h a m , Montage und Demontage von Kaminbauten, GmbH (SHAB Nr. 84 vom 05.05.1997, S. 3019).
Firma Neu:
Meibo GmbH in Liquidation.
Bemerkungen Neu:
Auflösung: Gesellschafterversammlung vom 29.05.2000.
Eingetragene Personen Geändert:
Meier, Rolf, Heimat Obfelden, in Rifferswil, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 10'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bosshard, Hugo, Heimat Bubikon, in Cham, Gesellschafter, Liquidator mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 10'000 [bisher: Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Meibo GmbH, Sitz Cham.
Domizil:
Niederwilerstrasse 12, 6330 Cham, GmbH (Neueintragung).
Statutendatum:
18.04.1997.
Zweck:
Montage und Demontage von Kaminbauten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen sowie andere Kapitalanlagen oder deren Surrogate tätigen.
Stammkapital:
CHF20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF61867.90 und Passiven von CHF13152.10 der Kollektivgesellschaft Meier + Bosshard "Mei Bo", in Cham, gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.04.1997 und Bilanz per 31.12.1996 zum Preise von CHF48715.80, wovon CHF20000 auf das Stammkapital angerechnet und CHF28715.80 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Meier, Rolf, Heimat Obfelden, in Rifferswil, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, Stammanteil: CHF10000;
Bosshard, Hugo, Heimat Bubikon in Cham, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, Stammanteil: CHF10000.